FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 58
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
CIF B87299053
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/05/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fu Zou Yuhua | Administrador Solidario | 28/05/2015 | 10/11/2023 |
Fu Zou Yuhua | Liquidador | 10/11/2023 | 10/11/2023 |
Gu Yimin | Administrador Solidario | 29/11/2018 | 10/11/2023 |
Romarate-zabala Dominguez Lucila | Administrador Solidario | 28/05/2015 | 02/07/2019 |
ACTOS BORME DE FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 5 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
- C/ ORENSE, 58, 10º D. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 3 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
- C/ GRAN VIA 40 - 9ª PLANTA, OFICINA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 2 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 113, S 8, H M 602359, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Dirección:C/ MARQUES DE VALDEIGLESIAS 6 3º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/05/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 113, S 8, H M 602359, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28