FU SIERRA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 40
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FU SIERRA CONSULTORES SL
CIF B86560026
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FU SIERRA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FU SIERRA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fu Zou Yuhua | Administrador Unico | 12/02/2014 | 15/10/2015 |
Fu Zou Yuhua | Liquidador | 15/10/2015 | 15/10/2015 |
Fu Zou Yuhua | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/02/2014 |
Sierra Reino Ignacio | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/02/2014 |
ACTOS BORME DE FU SIERRA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 78, S 8, H M 545577, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Dirección:C/ GRAN VIA 40 9º 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/10/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Industrias manufactureras y textiles. Turismo, hostelería y restauración. Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 78, S 8, H M 545577, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28