SIERRA REINO IGNACIO
Informe ejecutivo de SIERRA REINO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA REINO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL TROTTA SA | Apoderado | 05/04/2022 | |
PASAJES LIBROS SL | Apoderado | 29/03/2022 |
VINCULACIONES DE SIERRA REINO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA REINO IGNACIO
Empresa: EDITORIAL TROTTA SA
Apoderado
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 141, S 8, H M 18916, I/A 12 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: PASAJES LIBROS SL
Apoderado
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 3, S 8, H M 343809, I/A 4 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Fu Zou Yuhua
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Fu Zou Yuhua
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 78, S 8, H M 545577, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Información de SIERRA REINO IGNACIO
Mostramos los datos de SIERRA REINO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA REINO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos