FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
Informe ejecutivo de FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2018 | 27/08/2021 |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2021 | |
DELTAVIT CCPA SL | Apoderado Mancomunado | 16/10/2018 | 19/08/2021 |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Consejero | 03/08/2018 | 19/05/2021 |
DELTAVIT CCPA SL | Consejero | 15/10/2018 | 19/05/2021 |
VINCULACIONES DE FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 212, S 8, H M 144834, I/A 36 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 39, S 8, H M 680562, I/A 4 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 212, S 8, H M 144834, I/A 35 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Consejero
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Gilet Erwan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 39, S 8, H M 680562, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 35, S 8, H M 680562, I/A 2 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Consejero
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Gilet Erwan
- Ortiz Garcia-vao Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 31, S 8, H M 680562, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28242 , F 30, S 8, H M 144834, I/A 29 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Apoderado Mancomunado
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28242 , F 27, S 8, H M 144834, I/A 28 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Gilet Erwan
- Libarre Jean Francois Victor Andre
- Roger Laurent Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28242 , F 26, S 8, H M 144834, I/A 27 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Información de FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL
Mostramos los datos de FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRASCESCHINEL ARNAUD RAPHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos