LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
Informe ejecutivo de LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Consejero | 03/08/2018 | 27/08/2021 |
DELTAVIT CCPA SL | Consejero | 19/05/2021 | 19/08/2021 |
VINCULACIONES DE LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
Consejero
- Libarre Jean Francois Victor Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 212, S 8, H M 144834, I/A 36 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Consejero
- Libarre Jean Francois Victor Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 39, S 8, H M 680562, I/A 4 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Consejero
- Libarre Jean Francois Victor Andre
- Marcerou Mickael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38248 , F 39, S 8, H M 680562, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Gilet Erwan
- Libarre Jean Francois Victor Andre
- Roger Laurent Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28242 , F 26, S 8, H M 144834, I/A 27 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Información de LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE
Mostramos los datos de LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIBARRE JEAN FRANCOIS VICTOR ANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos