DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
Informe ejecutivo de DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Apoderado Mancomunado | 03/08/2022 | 12/04/2023 |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Consejero | 03/08/2022 | 12/04/2023 |
DELTAVIT CCPA SL | Apoderado Mancomunado | 11/10/2022 | 04/04/2023 |
DELTAVIT CCPA SL | Consejero | 11/10/2022 | 04/04/2023 |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Consejero | 03/08/2018 | 04/12/2018 |
VINCULACIONES DE DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 222, S 8, H M 144834, I/A 39 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 222, S 8, H M 144834, I/A 39 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 188, S 8, H M 680562, I/A 6 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 188, S 8, H M 680562, I/A 6 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 183, S 8, H M 680562, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 217, S 8, H M 144834, I/A 38 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Roger Laurent Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 210, S 8, H M 144834, I/A 31 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Consejero
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Gilet Erwan
- Libarre Jean Francois Victor Andre
- Roger Laurent Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28242 , F 26, S 8, H M 144834, I/A 27 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Información de DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL
Mostramos los datos de DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUPUIS EMILIEN JACQUES MICHEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos