CANTO FUERTES MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CANTO FUERTES MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANTO FUERTES MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS TECNOLOGIAS DE GESTION ALIMENTARIA SL | Apoderado | 12/04/2023 | |
DELTAVIT CCPA SL | Apoderado Mancomunado | 04/04/2023 | |
DELTAVIT CCPA SL | Apoderado | 04/04/2023 |
VINCULACIONES DE CANTO FUERTES MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO FUERTES MARIA TERESA
Apoderado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Pellet Francois
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 222, S 8, H M 144834, I/A 39 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 222, S 8, H M 144834, I/A 39 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 188, S 8, H M 680562, I/A 6 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 188, S 8, H M 680562, I/A 6 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 183, S 8, H M 680562, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: DELTAVIT CCPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 183, S 8, H M 680562, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Dupuis Emilien Jacques Michel
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 217, S 8, H M 144834, I/A 38 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Apoderado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Poli Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 217, S 8, H M 144834, I/A 38 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Apoderado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Marcerou Mickael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Poli Olivier
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 212, S 8, H M 144834, I/A 36 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Apoderado Mancomunado
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Frasceschinel Arnaud Raphael
- Ortiz Garcia-vao Andres
- Ortiz Garcia-vao Andres
Apoderado Solidario
- Canto Fuertes Maria Teresa
- Ortiz Garcia-vao Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35772 , F 212, S 8, H M 144834, I/A 36 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
VER MAS ACTOS
Información de CANTO FUERTES MARIA TERESA
Mostramos los datos de CANTO FUERTES MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO FUERTES MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos