FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOKOA INSPIRACION SL | Vicepresidente | 13/05/2016 | |
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero Delegado | 13/05/2016 | |
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero | 13/05/2016 | |
ROVITOL SL | Vicepresidente | 03/07/2014 | |
ROVITOL SL | Consejero Delegado | 03/07/2014 | |
ROVITOL SL | Consejero | 03/07/2014 | |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero Delegado Solidario | 17/11/2010 | 12/11/2013 |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero | 17/11/2010 | 12/11/2013 |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/11/2013 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
Empresa: KOKOA INSPIRACION SL
Consejero Delegado
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Francisco Ortiz Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 49, S 8, H MU 30211, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-30
Empresa: ROVITOL SL
Consejero Delegado
- Francisco Ortiz Martinez
- Francisco Ruiz Soriano
- Juan Puche Rovira
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Francisco Ortiz Martinez
- Francisco Ruiz Soriano
- Juan Puche Rovira
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Francisco Ortiz Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 190, S 8, H MU 75171, I/A 7 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-30
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 207, S 8, H MU 28599, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 185, S 8, H MU 75171, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-30
Información de FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO ORTIZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos