FRANCISCO RUIZ SORIANO
Informe ejecutivo de FRANCISCO RUIZ SORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO RUIZ SORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROVITOL SL | Administrador Unico | 14/02/2018 | 10/01/2019 |
ROVITOL SL | Administrador Unico | 03/07/2014 | 10/01/2018 |
ROVITOL SL | Consejero Delegado | 03/07/2014 | |
ROVITOL SL | Consejero | 03/07/2014 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO RUIZ SORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO RUIZ SORIANO
Empresa: ROVITOL SL
Administrador Unico
- Francisco Ruiz Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 7 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-30
Empresa: ROVITOL SL
Administrador Unico
- Francisco Ruiz Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 6 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-30
Empresa: ROVITOL SL
Administrador Unico
- Francisco Ruiz Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 5 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-30
Empresa: ROVITOL SL
Administrador Unico
- Francisco Ruiz Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-30
Empresa: ROVITOL SL
Consejero Delegado
- Francisco Ortiz Martinez
- Francisco Ruiz Soriano
- Juan Puche Rovira
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Francisco Ortiz Martinez
- Francisco Ruiz Soriano
- Juan Puche Rovira
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 175, S 8, H MU 2785, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-30
Información de FRANCISCO RUIZ SORIANO
Mostramos los datos de FRANCISCO RUIZ SORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO RUIZ SORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos