MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
Informe ejecutivo de MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero Delegado | 29/04/2016 | |
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero | 29/04/2016 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Secretario | 13/01/2012 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 13/01/2012 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero | 13/01/2012 | |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Secretario | 17/11/2010 | 13/01/2012 |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero Delegado Solidario | 17/11/2010 | 13/01/2012 |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero | 17/11/2010 | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
Empresa: KOKOA INSPIRACION SL
Consejero Delegado
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Consejero
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 46, S 8, H MU 30211, I/A 2 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-30
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Consejero
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Secretario
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 207, S 8, H MU 28599, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Consejero
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Secretario
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 189, S 8, H MU 75171, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
Secretario
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 185, S 8, H MU 75171, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-30
Información de MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ
Mostramos los datos de MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL CARMELO JIMENEZ JIMENEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos