CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOKOA INSPIRACION SL | Presidente | 13/05/2016 | |
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero Delegado | 13/05/2016 | |
KOKOA INSPIRACION SL | Consejero | 13/05/2016 | |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero Delegado Solidario | 17/11/2010 | 12/11/2013 |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Presidente | 17/11/2010 | 12/11/2013 |
TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Consejero | 17/11/2010 | 12/11/2013 |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/11/2013 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Presidente | 11/11/2013 | |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS SL | Consejero | 11/11/2013 | |
ESPAMEBEL GROUP SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
Empresa: KOKOA INSPIRACION SL
Consejero Delegado
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
- Candido Ortiz Martinez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 49, S 8, H MU 30211, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
- Candido Ortiz Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 190, S 8, H MU 75171, I/A 7 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-30
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Pedro Ortiz Martinez
Presidente
- Candido Ortiz Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 207, S 8, H MU 28599, I/A 6 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-30
Empresa: TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Francisco Ortiz Martinez
- Miguel Carmelo Jimenez Jimenez
- Pedro Jose Ortiz Martinez
Presidente
- Candido Ortiz Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 185, S 8, H MU 75171, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-30
Empresa: ESPAMEBEL GROUP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Candido Ortiz Martinez
- Juan Zaplana Perez
Consejero
- Candido Ortiz Martinez
- Juan Zaplana Perez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 214, S 8, H MU 55318, I/A 2 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-30
Información de CANDIDO ORTIZ MARTINEZ
Mostramos los datos de CANDIDO ORTIZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDIDO ORTIZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos