FERRERAS LOPEZ HERMES
Informe ejecutivo de FERRERAS LOPEZ HERMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FERRERAS LOPEZ HERMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IYUNO IBERIA SL | Apoderado | 13/12/2021 | |
RALARSA EXPANSION SL | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | |
SYMRISE GRANADA SA | Apoderado Solidario | 14/06/2021 | |
AI CANDELARIA (SPAIN) SA | Apoderado Solidario | 15/04/2020 |
VINCULACIONES DE FERRERAS LOPEZ HERMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERAS LOPEZ HERMES
Empresa: ALBOAR SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cervera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 148, S 8, H B 80972, I/A 16 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: BORA AUTO CRISTAL SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cervera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 179, S 8, H B 244687, I/A 11 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: ARMELUX INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cercera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 68, S 8, H B 87590, I/A 33 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: VIDRIOCAR SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cervera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 146, S 8, H B 86724, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: RALARSA HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cervera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42367 , F 115, S 8, H B 405597, I/A 15 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: RALARSA SL
Apoderado Solidario
- Carvajal Cervera Reyes
- Ferreras Lopez Hermes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47940 , F 96, S 8, H B 62646, I/A 28 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Empresa: SDI MEDIA IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37037 , F 79, S 8, H M 661594, I/A 11 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: RALARSA HOLDING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42367 , F 113, S 8, H B 405597, I/A 11 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Empresa: RALARSA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41637 , F 92, S 8, H B 62646, I/A 23 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: ALBOAR SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 145, S 8, H B 80972, I/A 11 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
VER MAS ACTOS
Información de FERRERAS LOPEZ HERMES
Mostramos los datos de FERRERAS LOPEZ HERMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERAS LOPEZ HERMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos