ALBOAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ALBOAR SL
CIF B07300502
Actividad Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Página Web www.ralarsa.com
Nombres Anteriores
- ALBOAR SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALBOAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBOAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arsalaguet Cordomi Juan Jorge | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Cary Group Ab | Administrador Unico | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Joakim Rizwan Rasiwala | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Latorre Marlasca Juan Maria | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Llorente Martinez Ivan | Apoderado Solidario | 18/09/2021 | 25/11/2022 |
Roca Marti Joaquin | Apoderado Solidario | 18/09/2021 | 25/11/2022 |
Santiago Perez Antonio | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Serna Jimenez Carolina | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Takagi Perez Yoko | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Yoko Takagi Perez | REPR.143 RRM | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALBOAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39961 , F 13, S 8, H B 80972, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39961 , F 13, S 8, H B 80972, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: RALARSA HOLDING S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 148, S 8, H B 80972, I/A 17 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 148, S 8, H B 80972, I/A 16 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 147, S 8, H B 80972, I/A 15 (18/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 147, S 8, H B 80972, I/A 14 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 147, S 8, H B 80972, I/A 14 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 145, S 8, H B 80972, I/A 12 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 147, S 8, H B 80972, I/A 13 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24909 , F 145, S 8, H B 80972, I/A 11 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08