BORA AUTO CRISTAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social BORA AUTO CRISTAL SL
CIF B62765177
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BORA AUTO CRISTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BORA AUTO CRISTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arsalaguet Cordomi Juan Jorge | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Cary Group Ab | Administrador Unico | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Joakim Rizwan Rasiwala | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Latorre Marlasca Juan Maria | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Llorente Martinez Ivan | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Roca Marti Joaquin | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Santiago Perez Antonio | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Serna Jimenez Carolina | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Takagi Perez Yoko | REPR.143 RRM | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Takagi Perez Yoko | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BORA AUTO CRISTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 179, S 8, H B 244687, I/A 12 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 179, S 8, H B 244687, I/A 12 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 179, S 8, H B 244687, I/A 11 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 178, S 8, H B 244687, I/A 10 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 178, S 8, H B 244687, I/A 10 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 178, S 8, H B 244687, I/A 9 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 177, S 8, H B 244687, I/A 8 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 176, S 8, H B 244687, I/A 7 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34197 , F 175, S 8, H B 244687, I/A 6 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08