VIDRIOCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR DE TERRASSA A RUBI KM 19'3
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social VIDRIOCAR SL
CIF B58974262
Actividad Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Página Web www.ralarsa.com
Nombres Anteriores
- VIDRIOCAR SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIDRIOCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIDRIOCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arsalaguet Cordomi Juan Jorge | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Cary Group Ab | Administrador Unico | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Joakim Rizwan Rasiwala | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Latorre Marlasca Juan Maria | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Llorente Martinez Ivan | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Roca Marti Joaquin | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Santiago Perez Antonio | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Serna Jimenez Carolina | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Takagi Perez Yoko | REPR.143 RRM | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
Takagi Perez Yoko | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | 25/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIDRIOCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 146, S 8, H B 86724, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 146, S 8, H B 86724, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 146, S 8, H B 86724, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 145, S 8, H B 86724, I/A 16 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 145, S 8, H B 86724, I/A 16 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 144, S 8, H B 86724, I/A 15 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 144, S 8, H B 86724, I/A 14 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 143, S 8, H B 86724, I/A 13 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41888 , F 143, S 8, H B 86724, I/A 12 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08