FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES SA | Apoderado | 30/07/2018 | 18/11/2022 |
GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES SA | Apoderado | 18/11/2022 | |
TUMLARE CORPORATION A S | Apoderado Solidario | 13/12/2021 | 12/01/2022 |
TUMLARE CORPORATION A S | Apoderado Mancomunado | 13/12/2021 | 12/01/2022 |
KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL | Apoderado | 31/07/2018 | 20/12/2021 |
TUMLARE CORPORATION A S | Apoderado Mancomunado | 03/09/2019 | 13/12/2021 |
JTB VIAJES (SPAIN) SA | Apoderado | 25/05/2019 | 01/09/2021 |
JTB VIAJES (SPAIN) SA | Apoderado | 01/08/2019 | 01/09/2021 |
JTB VIAJES (SPAIN) SA | Apoderado | 01/09/2021 | |
FLOWBIRD ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/03/2016 | 10/09/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
Empresa: GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES SA
Apoderado
- Dominici Mauro
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Galluccio Giovanna
- Martin-orozco Fernandez De La Cueva Antonio
- Rodriguez Rodriguez Manuel
- Rodriguez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42618 , F 190, S 8, H M 216768, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: TUMLARE CORPORATION A S
Apoderado Mancomunado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Rodriguez Rodriguez Manuel
Apoderado Solidario
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 79, S 8, H M 467336, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: TUMLARE CORPORATION A S
Apoderado Mancomunado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Revilla Hernandez Delfin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 79, S 8, H M 467336, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: JTB VIAJES (SPAIN) SA
Apoderado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Revilla Hernandez Delfin Jose
- Revilla Hernandez Delfin Jose
- Saez De Ibarra Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 79, S 8, H M 89447, I/A 96 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: TUMLARE CORPORATION A S
Apoderado Mancomunado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Revilla Hernandez Delfin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 78, S 8, H M 467336, I/A 4 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: JTB VIAJES (SPAIN) SA
Apoderado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Revilla Hernandez Delfin Jose
- Saez De Ibarra Garcia Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 76, S 8, H M 89447, I/A 87 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: JTB VIAJES (SPAIN) SA
Apoderado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Revilla Hernandez Delfin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 75, S 8, H M 89447, I/A 85 (25/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Garrido Mejias Aranzazu
Apoderado Solidario
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 35, S 8, H M 338771, I/A 33 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
Apoderado
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Galluccio Giovanna
- Galluccio Giovanna
- Notario Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21868 , F 79, S 8, H M 389715, I/A 24 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
Empresa: GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES SA
Apoderado
- Dominici Mauro
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Galluccio Giovanna
- Rodriguez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 87, S 8, H M 216768, I/A 21 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE LA CUEVA MARTIN OROZCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos