TUMLARE CORPORATION A S - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacometrezo, 15
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUMLARE CORPORATION A S
VINCULACIONES DE TUMLARE CORPORATION A S
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUMLARE CORPORATION A S
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Boothman Miguel | Apoderado | 07/03/2019 | 12/01/2022 |
Cuesta Boothmann Miguel | R.L.C.Per.S. | 12/01/2022 | |
Dominici Mauro | Apoderado | 03/09/2019 | 12/01/2022 |
Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio | Apoderado Solidario | 13/12/2021 | 12/01/2022 |
Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio | Apoderado Mancomunado | 13/12/2021 | 12/01/2022 |
Galluccio Giovanna | Apoderado | 07/03/2019 | 12/01/2022 |
Kamio Shinji | R.L.C.Per.S. | 12/01/2022 | |
Rodriguez Rodriguez Manuel | Apoderado Mancomunado | 13/12/2021 | 12/01/2022 |
Yamakita Eijiro | R.L.C.Per.S. | 12/01/2022 | |
Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio | Apoderado Mancomunado | 03/09/2019 | 13/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUMLARE CORPORATION A S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 80, S 8, H M 467336, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 80, S 8, H M 467336, I/A 7 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 79, S 8, H M 467336, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 79, S 8, H M 467336, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 78, S 8, H M 467336, I/A 5 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 78, S 8, H M 467336, I/A 4 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 77, S 8, H M 467336, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
- C/ JACOMETREZO 15 - 4º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25929 , F 77, S 8, H M 467336, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28