KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacometrezo, 15
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
CIF B84477942
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 13/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Torti Claudio
Propietario Kuoni Reisen Beteiliguns Ag
Auditor BASE AUDITORIA SL
VINCULACIONES DE KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Giay Mabel Esther | Secretario No Consejero | 13/11/2019 | 20/12/2021 |
Barker Stephen | Apoderado | 28/12/2016 | 20/12/2021 |
BASE AUDITORIA SL | Auditor | 31/07/2018 | 20/12/2021 |
Cascales Nuñez Jose Francisco | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 20/12/2021 |
Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio | Apoderado | 31/07/2018 | 20/12/2021 |
Fornells Pineda Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2020 | 20/12/2021 |
Galluccio Giovanna | Apoderado | 31/07/2018 | 20/12/2021 |
Gomez Acebo Calonje Pablo | Vicesecretario No Consejero | 13/11/2019 | 20/12/2021 |
Hugentobler Adrian Heinz | Consejero | 03/11/2020 | 20/12/2021 |
Kuoni Reisen Beteiliguns Ag | Socio Unico | 28/12/2016 | 20/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 35 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 35 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 34 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 33 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 33 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 32 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 208, S 8, H M 389715, I/A 32 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 207, S 8, H M 389715, I/A 31 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 207, S 8, H M 389715, I/A 31 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39530 , F 205, S 8, H M 389715, I/A 30 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28