GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
Informe ejecutivo de GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLOWBIRD ESPAÑA SL | Apoderado | 24/06/2022 | |
FLOWBIRD ESPAÑA SL | Apoderado | 11/03/2022 | |
FLOWBIRD ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/03/2016 |
VINCULACIONES DE GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA SL
Apoderado
- Garrido Mejias Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 76, S 8, H M 338771, I/A 40 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA SL
Apoderado
- Encina Montero Maria-almudena
- Garrido Mejias Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 75, S 8, H M 338771, I/A 39 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Batres Villalba Alberto
- Garrido Mejias Aranzazu
- Garrido Mejias Aranzazu
- Gonnet Thierry Charles Franck
- Herrera Hurtado Giovanni Guillermo
- Loyola Holgado Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 75, S 8, H M 338771, I/A 39 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: FLOWBIRD ESPAÑA SL
Apoderado
- Encina Montero Maria-almudena
- Garrido Mejias Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 74, S 8, H M 338771, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: CALE PARKING IBERICA SL
Apoderado
- Garrido Mejias Aranzazu
- Lleo Fernandez Santiago
- Loyola Holgado Nerea
- Loyola Holgado Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 172, S 8, H M 560957, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado
- Garrido Mejias Aranzazu
- Loyola Holgado Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 35, S 8, H M 338771, I/A 33 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Garrido Mejias Aranzazu
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 35, S 8, H M 338771, I/A 33 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado
- Garrido Mejias Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 34, S 8, H M 338771, I/A 32 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado Solidario
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Antonio
- Garrido Mejias Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 34, S 8, H M 338771, I/A 30 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: PARKEON SL
Apoderado
- Garrido Mejias Aranzazu
- Gonnet Thierry Charles Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26483 , F 32, S 8, H M 338771, I/A 27 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO MEJIAS ARANZAZU
Mostramos los datos de GARRIDO MEJIAS ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO MEJIAS ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos