CALE PARKING IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 37
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CALE PARKING IBERICA SL
CIF B86806031
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/08/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario FLOWBIRD ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE CALE PARKING IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALE PARKING IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barthelemy Bertrand Jean Francois | Administrador Unico | 10/01/2019 | 06/09/2021 |
FLOWBIRD ESPAÑA SL | Socio Unico | 27/07/2021 | 06/09/2021 |
Garrido Mejias Aranzazu | Apoderado | 25/09/2018 | 06/09/2021 |
Lleo Fernandez Santiago | Apoderado | 25/09/2018 | 06/09/2021 |
Loyola Holgado Nerea | Apoderado | 25/09/2018 | 06/09/2021 |
Cale Group Ab | Socio Unico | 10/09/2013 | 27/07/2021 |
Edo Valdecasa Jose | Administrador Solidario | 10/09/2013 | 10/01/2019 |
Mella Emil Henrik | Administrador Solidario | 10/09/2013 | 10/01/2019 |
Chaib Gaby | Apoderado | 25/02/2014 | 25/09/2018 |
Karlsson Sven Henrik Christian | Apoderado Solidario | 02/01/2014 | 25/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CALE PARKING IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 174, S 8, H M 560957, I/A 11 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 174, S 8, H M 560957, I/A 11 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 174, S 8, H M 560957, I/A 11 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 174, S 8, H M 560957, I/A 10 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 38 de los estatutos sociales. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 173, S 8, H M 560957, I/A 9 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 173, S 8, H M 560957, I/A 8 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 173, S 8, H M 560957, I/A 8 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 173, S 8, H M 560957, I/A 8 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 172, S 8, H M 560957, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31168 , F 172, S 8, H M 560957, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28