ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
Informe ejecutivo de ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 12/03/2010 |
VINCULACIONES DE ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
Empresa: DALKIA RIALCA SA
Representante
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 136, S 8, H M 239859, I/A 8 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: DALKIA RIALCA SA
Administrador Unico
Representante
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 134, S 8, H M 239859, I/A 6 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Empresa: ALTAIR INGENIERIA Y APLICACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enaud Philippe Alain Yann
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Nieto Blasco Pablo
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 136, S 8, H C 4274, I/A 43 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-15
Empresa: EMESA PRECESA SA
Representante
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13722 , F 63, S 8, H M 223806, I/A 9 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: EMESA PRECESA SA
Representante
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13722 , F 62, S 8, H M 223806, I/A 8 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Empresa: AFPURNA SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 129, S 8, H HU 9935, I/A 8 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-22
Empresa: DALKIA BIOMASA SL
Administrador Solidario
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27843 , F 17, S 8, H M 501800, I/A 7 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: GOTASOL GENEL SL
Consejero
- Enaud Philippe Alain Yann
Presidente
- Enaud Philippe Alain Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25127 , F 195, S 8, H M 452543, I/A 9 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: AFPURNA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Diaz De Cerio Carlos
- Ascacibar Gregorio Martin
- ASPURNAS ECOENERGIA SL
- Barcos Barcos Enrique
- Boscolo Wittmer Julio Cesar
- Cebas De Blas Ibon
- Enaud Philippe Alain Yann
- Fox Sebastien Michel Frederic
- Hernando Perez Andres Angel
- Mancomunidad Forestal De Anso-fago
- Serrano Clamagirand Daniel
- Serrano Vinue Antonio
- Taracena Alba Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 114, S 8, H HU 9935, I/A 5 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-22
Empresa: AIRCONFORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aixela Campanales Ricardo
- Enaud Philippe Alain Yann
- Piñeiro Garcia-lago Modesto
- Sordo Gonzalez Jaime-roberto
- Taracena Alba Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952 , F 69, S 8, H S 1719, I/A 22 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-39
VER MAS ACTOS
Información de ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN
Mostramos los datos de ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENAUD PHILIPPE ALAIN YANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos