SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
Informe ejecutivo de SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERCULES CLUB DE GOLF SA | Consejero | 25/04/2024 |
VINCULACIONES DE SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
Empresa: HERCULES CLUB DE GOLF SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 104, S 8, H C 19150, I/A 25 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Empresa: TEMPUS INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Moya Carvajal Eduardo
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 12, S 8, H C 54046, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-15
Empresa: ALTAIR SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Moya Carvajal Eduardo
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 11, S 8, H C 54046, I/A 3 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: ALTAIR SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 11, S 8, H C 54046, I/A 3 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: ALTAIR SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 10, S 8, H C 54046, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-15
Empresa: ALTAIR INGENIERIA Y APLICACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Enaud Philippe Alain Yann
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Nieto Blasco Pablo
- Seijas Santa Cruz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 136, S 8, H C 4274, I/A 43 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-15
Empresa: ALTAIR INGENIERIA Y APLICACIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 118, S 8, H C 4274, I/A 16 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 132, S 8, H C 8409, I/A 9 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-15
Empresa: RECEMEL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 150, S 8, H C 38228, I/A 4 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-15
Información de SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO
Mostramos los datos de SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEIJAS SANTA CRUZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos