DUVANEL SEBASTIEN
Informe ejecutivo de DUVANEL SEBASTIEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUVANEL SEBASTIEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMESERVE IBERIA SL | Consejero | 06/07/2010 | 18/01/2013 |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Consejero | 08/07/2010 | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE DUVANEL SEBASTIEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUVANEL SEBASTIEN
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 31, S 8, H M 465618, I/A 17 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: REPARALIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 156, S 8, H M 245386, I/A 110 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: REPARALIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Angeles Kiyohiro Ricardo
- Asua Arrizabalaga Jaime
- Duvanel Sebastien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 153, S 8, H M 245386, I/A 99 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Asua Arrizabalaga Jaime
- Duvanel Sebastien
- Harpin Richard
- Hughes K. Rachael
- Phillips H Stephen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 28, S 8, H M 465618, I/A 10 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Información de DUVANEL SEBASTIEN
Mostramos los datos de DUVANEL SEBASTIEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUVANEL SEBASTIEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos