HUGHES K. RACHAEL
Informe ejecutivo de HUGHES K. RACHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUGHES K. RACHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMESERVE IBERIA SL | Presidente | 06/07/2010 | 18/01/2013 |
HOMESERVE IBERIA SL | Consejero | 06/07/2010 | 18/01/2013 |
REPARALIA SOLUCIONES SL | Liquidador Solidario | 29/10/2010 | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE HUGHES K. RACHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGHES K. RACHAEL
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 31, S 8, H M 465618, I/A 17 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: REPARALIA SOLUCIONES SL
Liquidador Solidario
- Hughes K. Rachael
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26249 , F 58, S 8, H M 472989, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Asua Arrizabalaga Jaime
- Duvanel Sebastien
- Harpin Richard
- Hughes K. Rachael
- Phillips H Stephen
Presidente
- Hughes K. Rachael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 28, S 8, H M 465618, I/A 10 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Información de HUGHES K. RACHAEL
Mostramos los datos de HUGHES K. RACHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGHES K. RACHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos