HUGHES KATHERINE RACHEL
Informe ejecutivo de HUGHES KATHERINE RACHEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUGHES KATHERINE RACHEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Apoderado | 24/04/2023 | |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Presidente | 11/01/2013 | |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Consejero | 11/01/2013 | |
HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | Consejero Delegado | 08/07/2010 | |
HOMESERVE IBERIA SL | Administrador Solidario | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE HUGHES KATHERINE RACHEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGHES KATHERINE RACHEL
Empresa: HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Crespo Izquierdo Miguel
- Crespo Izquierdo Miguel
- Crespo Izquierdo Miguel
- Crespo Izquierdo Miguel
- Crespo Izquierdo Miguel
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Gonzalez Llamazares Miguel Angel
- Hughes Katherine Rachel
- Janices Perez Jose Miguel
- Janices Perez Jose Miguel
- Janices Perez Jose Miguel
- Janices Perez Jose Miguel
- Janices Perez Jose Miguel
- Juez Gonzalez Ainhoa
- Lopez Castro Octavio
- Lopez Castro Octavio
- Lopez Castro Octavio
- Lopez Castro Octavio
- Lopez Castro Octavio
- Lvovich Leonard
- Martin Espin Virginia
- Martin Espin Virginia
- Martin Espin Virginia
- Martin Espin Virginia
- Martin Espin Virginia
- Monge Muñoz Maria-isabel
- Palou Vilaseca Oriol
- Perez De Miguel Rafael
- Perez De Miguel Rafael
- Perez De Miguel Rafael
- Perez De Miguel Rafael
- Perez De Miguel Rafael
- Phillips H Stephen
- Phillips H Stephen
- Rodriguez Rodriguez Rosa-elena
- Verdejo Bravo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34138 , F 121, S 8, H M 245386, I/A 180 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: REPARALIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 156, S 8, H M 245386, I/A 110 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: REPARALIA SA
Consejero Delegado
- Hughes Katherine Rachel
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15444 , F 153, S 8, H M 245386, I/A 99 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Empresa: REPARALIA DIRECT SL
Administrador Solidario
- Hughes Katherine Rachel
- Phillips H Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26269 , F 28, S 8, H M 465618, I/A 10 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Información de HUGHES KATHERINE RACHEL
Mostramos los datos de HUGHES KATHERINE RACHEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGHES KATHERINE RACHEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos