DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
Informe ejecutivo de DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 38
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL DE VEHICULOS INDUSTRIALES SA | Secretario | 10/05/2011 | |
EL ENCINAR DEL NORTE SA | Secretario No Consejero | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado Solidario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Mendoza Tertre Rafael
Apoderado
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Dost Kai
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 159, S 8, H M 294862, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 158, S 8, H M 294862, I/A 13 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: EL ENCINAR DEL NORTE SA
Apoderado Mancomunado
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Apoderado Solidario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 127, S 8, H M 215914, I/A 40 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: GENERAL DE VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Olazabal Carpio Maria Teresa
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H M 56362, I/A 40 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: GENERAL DE VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 147, S 8, H M 56362, I/A 39 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: ARCOS JUPA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 134, S 8, H M 61912, I/A 12 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: MUNDOMOTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 147, S 8, H VI 12000, I/A 24 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-01
Empresa: EL ENCINAR DE LA MORALEJA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Olazabal Echeandia Jesus Jaime
- Olazabal Fourquet Jaime Ignacio
Presidente
Secretario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082 , F 179, S 8, H M 130482, I/A 8 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 158, S 8, H M 294862, I/A 12 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: METALIBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Tamayo Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7569 , F 222, S 8, H M 33534, I/A 70 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
VER MAS ACTOS
Información de DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO
Mostramos los datos de DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TAMAYO GONZALEZ MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos