CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
Informe ejecutivo de CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRENOS FIGUERA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2010 | |
TERRENOS FIGUERA SL | Consejero | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Dost Kai
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 159, S 8, H M 294862, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: TERRENOS FIGUERA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
Consejero
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 21, S 8, H PM 64802, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-07
Empresa: SIDERFLUOR SA
Consejero
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
- Coll Casas Mariano
- Saez Leclerq Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481, L 1, F 52, S 8, H BI 1141,A , I/ 46 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 156, S 8, H M 294862, I/A 10 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado Mancomunado
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Dost Kai
- Lopez Vera Alejandro
- Mendoza Tertre Rafael
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 156, S 8, H M 294862, I/A 10 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Información de CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO
Mostramos los datos de CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑEDO DEL ALCAZAR GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos