MENDOZA TERTRE RAFAEL
Informe ejecutivo de MENDOZA TERTRE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENDOZA TERTRE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Apoderado Solidario | 30/10/2019 | |
PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Apoderado | 30/10/2019 | |
CLUB DEPORTIVO EL ENCINAR DEL NORTE SL | Administrador Solidario | 23/02/2011 | |
EL ENCINAR DEL NORTE SA | Apoderado Mancomunado | 22/02/2011 | |
EL ENCINAR DEL NORTE SA | Apoderado | 22/02/2011 | |
PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Apoderado | 22/02/2011 | |
PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Apoderado | 01/02/2010 | 22/02/2011 |
PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE MENDOZA TERTRE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA TERTRE RAFAEL
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado Solidario
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Mendoza Tertre Rafael
Apoderado
- Cañedo Del Alcazar Gonzalo
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Dost Kai
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 159, S 8, H M 294862, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Administrador Solidario
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14314 , F 155, S 8, H M 236147, I/A 2 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado
- Mendoza Tertre Rafael
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 158, S 8, H M 294862, I/A 11 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28
Empresa: EL ENCINAR DEL NORTE SA
Apoderado Mancomunado
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Lopez Vera Alejandro
- Mendoza Tertre Rafael
- Mendoza Tertre Rafael
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Apoderado
- De Tamayo Gonzalez Mariano
- Mendoza Tertre Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 120, S 8, H M 215914, I/A 36 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 156, S 8, H M 294862, I/A 10 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 156, S 8, H M 294862, I/A 10 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Información de MENDOZA TERTRE RAFAEL
Mostramos los datos de MENDOZA TERTRE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA TERTRE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos