OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
Informe ejecutivo de OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDOMOTOR SA | Presidente | 04/08/2020 | |
MUNDOMOTOR SA | Consejero Delegado | 04/08/2020 | |
MUNDOMOTOR SA | Consejero | 04/08/2020 | |
CAMINOS DE PINILLA SL | Socio Unico | 29/03/2016 | |
CAMINOS DE PINILLA SL | Administrador Solidario | 29/03/2016 | |
CAMINOS DE PASOL SL | Administrador Solidario | 28/03/2016 | |
CAMINOS DE PASOL SL | Apoderado | 22/01/2016 |
VINCULACIONES DE OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
Empresa: MUNDOMOTOR SA
Consejero Delegado
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Consejero
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Lamarca Ballina Jose Luis
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Rodrigues Lousada Pedro Homero Dufeu Fourquet
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Presidente
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 148, S 8, H VI 12000, I/A 26 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: MUNDOMOTOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Consejero
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Lamarca Ballina Jose Luis
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Rodrigues Lusada Pedro Homero Dufeu Fourquet
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Presidente
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 148, S 8, H VI 12000, I/A 26 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: CAMINOS DE DANIEL SL
Administrador Solidario
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 11, S 8, H M 551510, I/A 3 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: CAMINOS DE DANIEL SL
Nuevo Socio Único
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 11, S 8, H M 551510, I/A 3 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: CAMINOS DE PASOL SL
Administrador Solidario
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 7, S 8, H M 551509, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Empresa: CAMINOS DE PASOL SL
Apoderado
- Olazabal Carpio Maria Teresa
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 5, S 8, H M 551509, I/A 4 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Empresa: GENERAL DE VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Olazabal Fourquet Jaime Ignacio
- Olazabal Garcia Vicente Mariano
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 147, S 8, H M 56362, I/A 39 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: MUNDOMOTOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Consejero
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Ruiz De Alegria Fernandez-valmayor Ernesto
Presidente
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 147, S 8, H VI 12000, I/A 24 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-01
Empresa: MUNDOMOTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fourquet Dufeu Genevieve
- Olazabal Echeandia Jesus Jaime
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Olazabal Fourquet Ignacio Miguel
- Olazabal Fourquet Jaime Ignacio
- Olazabal Fourquet Juan Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 147, S 8, H VI 12000, I/A 24 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-01
Empresa: PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Olazabal Echeandia Jesus Jaime
- Olazabal Echeandia Mariano
- Olazabal Fourquet Daniel Mariano
- Olazabal Fourquet Jaime Ignacio
- Olazabal Fourquet Miguel
- Olazabal Fourquet Pablo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 158, S 8, H M 294862, I/A 12 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
VER MAS ACTOS
Información de OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO
Mostramos los datos de OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAZABAL FOURQUET DANIEL MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos