DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS E INICIATIVAS ARQUITECTONICAS SL | Apoderado | 20/10/2020 | |
DENTAL FINE SLP | Apoderado | 25/07/2016 |
VINCULACIONES DE DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
Apoderado
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 212, S 8, H GU 5273, I/A 9 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-19
Administrador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 211, S 8, H GU 5273, I/A 8 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Liquidador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Administrador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
Empresa: LOS VOYOUS SL
Liquidador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
Empresa: LOS VOYOUS SL
Administrador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
Empresa: LOS VOYOUS SL
Administrador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
Empresa: LOS VOYOUS SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Administrador Unico
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Socio Único
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
VER MAS ACTOS
Información de DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE
Mostramos los datos de DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS HERAS MONTERO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos