DIQUIDAMBAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Cabanillas del Campo
Provincia Guadalajara
Razón Social DIQUIDAMBAR SL
CIF B83887414
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 02/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Las Heras Montero Juan Jose
VINCULACIONES DE DIQUIDAMBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIQUIDAMBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Las Heras Montero Juan Jose | Liquidador Unico | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Unico | 25/11/2014 | 06/10/2020 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Socio Unico | 08/11/2016 | 06/10/2020 |
Castillo Fernandez Rosa Maria | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 25/11/2014 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 25/11/2014 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Unico | 16/08/2010 |
ACTOS BORME DE DIQUIDAMBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 123, S 8, H GU 5274, I/A 6 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-19
- Modificado el artículo 19º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-19