CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. L. ORTIZ IMPORT SL | Administrador Solidario | 18/12/2015 | |
TAMPICO SERVICIOS EDUCATIVOS SL | Liquidador | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
Empresa: LOS VOYOUS SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
Empresa: J. L. ORTIZ IMPORT SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- Ortiz Castillo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463, L 4370, F 215, S 8, H MA131354, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-29
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 117, S 8, H GU 5273, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-19
Empresa: TAMPICO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Liquidador
- Castillo Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 194, S 8, H VA 15387, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-47
Empresa: TAMPICO SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Administrador Unico
- Castillo Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 194, S 8, H VA 15387, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-47
Empresa: LOS VOYOUS SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 111, S 8, H GU 5272, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-19
Empresa: DIQUIDAMBAR SL
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 122, S 8, H GU 5274, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-19
Administrador Solidario
- Castillo Fernandez Rosa Maria
- De Las Heras Montero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 117, S 8, H GU 5273, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-19
Información de CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO FERNANDEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos