LOS VOYOUS SL - EXTINGUIDA
Municipio Cabanillas del Campo
Provincia Guadalajara
Razón Social LOS VOYOUS SL
CIF B83831115
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/11/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOS VOYOUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS VOYOUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Las Heras Montero Juan Jose | Liquidador Unico | 06/07/2017 | 06/07/2017 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Unico | 24/11/2016 | 06/07/2017 |
Castillo Fernandez Rosa Maria | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 24/11/2016 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Solidario | 16/08/2010 | 24/11/2016 |
De Las Heras Montero Juan Jose | Administrador Unico | 16/08/2010 |
ACTOS BORME DE LOS VOYOUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Se modifica la duración del cargo del Administrador que pasa de cinco años a una duración de tiempo indefinido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 112, S 8, H GU 5272, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 111, S 8, H GU 5272, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 111, S 8, H GU 5272, I/A 3 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-19