DE DORIA CABOT XAVIER
Informe ejecutivo de DE DORIA CABOT XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DE DORIA CABOT XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOREA RUBATEC AMSA AIE | REPR.143 RRM | 06/08/2014 | |
RENLOVI SL | Consejero Delegado | 04/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE DORIA CABOT XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DORIA CABOT XAVIER
Empresa: PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Doria Cabot Xavier
- Funez Sobaberas Marc
- Sanchez Marti Meritxell
- Ventura Mensa Xavier
Consejero
- De Doria Cabot Xavier
- Funez Sobaberas Marc
- Sanchez Marti Meritxell
- Ventura Mensa Xavier
Presidente
Secretario
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42059 , F 94, S 8, H B 226623, I/A 18 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: RENLOVI SL
Apoderado
- Alonso Ferre Enric
- Alonso Ferre Enric
- Caballero Zubicoa Jose Ramon
- Caballero Zubicoa Jose Ramon
- De Doria Cabot Xavier
- Esteve Marquet Victoria
- Funez Sobaberas Marc
- Funez Sobaberas Marc
- Gonzalez Dolz Xavier
- Gonzalez Dolz Xavier
- Sanchez Marti Meritxell
- Sanchez Marti Meritxell
- Solano Madariaga Josep Xavier
- Zurita Somolinos Juan Carlos
Consejero Delegado Mancomunado
- De Doria Cabot Xavier
- Ventura Mensa Xavier
Consejero
- De Doria Cabot Xavier
- Ventura Mensa Xavier
Presidente
Secretario
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43075 , F 1, S 8, H B 226607, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-08
Empresa: XADORCA MATARO SA
Administrador Unico
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30596 , F 177, S 8, H B 175535, I/A 2 N (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: XADORCA MATARO SA
Administrador Unico
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30596 , F 177, S 8, H B 175535, I/A 3 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 71, S 8, H B 170583, I/A 21 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 71, S 8, H B 170583, I/A 21 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Empresa: XADAY PROYECTOS Y APLICACIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- De Doria Cabot Xavier
- Fernandez Mas Alejandro
- Gallemi Torrellas Francesc
- Sanchez Marti Meritxell
- Zapater Dolz Jose Maria
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 101, S 8, H B 317797, I/A 11 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Secretario No Consejero
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40586 , F 145, S 8, H B 230893, I/A 30 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Secretario No Consejero
- De Doria Cabot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39854 , F 15, S 8, H B 354026, I/A 14 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
Empresa: MATARO ENERGIA SOSTENIBLE SA
Apoderado
- De Doria Cabot Xavier
- Rey Castilla Miquel
Consejero
- De Doria Cabot Xavier
Presidente
- De Doria Cabot Xavier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 154, S 8, H B 241768, I/A 37 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-08
VER MAS ACTOS
Información de DE DORIA CABOT XAVIER
Mostramos los datos de DE DORIA CABOT XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DORIA CABOT XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos