LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA - EXTINGUIDA
Razón Social LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA
CIF A62456322
Actividad Seguros de vida
Página Web www.caixalaietana.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Palacios Juan
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Consejero | 26/02/2015 | 03/01/2017 |
Acevedo Martin Oscar | Apoderado | 02/03/2015 | 03/01/2017 |
Almazan Manzano Juan Jose | Apoderado | 05/03/2015 | 03/01/2017 |
Almazan Manzano Miguel Angel | Apoderado | 02/03/2015 | 03/01/2017 |
Almazan Manzano Miguel Angel | Apoderado | 05/03/2015 | 03/01/2017 |
Antunez Diaz Alicia | Apoderado | 06/03/2015 | 03/01/2017 |
Aparicio Gaya Luis-carlos | Apoderado | 05/03/2015 | 03/01/2017 |
Aragones Fernandez Rocio | Apoderado | 02/03/2015 | 03/01/2017 |
Aragones Fernandez Rocio | Apoderado | 05/03/2015 | 03/01/2017 |
Bachero Lopez Vicente | Apoderado | 06/03/2015 | 03/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 225, S 8, H M 597794, I/A 38 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 225, S 8, H M 597794, I/A 38 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 224, S 8, H M 597794, I/A 37 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2& EL NOMBRAMIENTO COMO OCNSEJERO DE "SECTOS DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL", SIENDO LO CORRECTO "SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 1, S 8, H M 597794, I/A 2 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 224, S 8, H M 597794, I/A 36 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 224, S 8, H M 597794, I/A 36 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 223, S 8, H M 597794, I/A 35 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 222, S 8, H M 597794, I/A 34 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 221, S 8, H M 597794, I/A 33 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 221, S 8, H M 597794, I/A 32 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28