ESTEVE MARQUET VICTORIA
Informe ejecutivo de ESTEVE MARQUET VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEVE MARQUET VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMSAI INMUEBLES SL | Apoderado Solidario | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE ESTEVE MARQUET VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVE MARQUET VICTORIA
Empresa: CEMSAI INMUEBLES SL
Apoderado Solidario
- Esteve Marquet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33190 , F 25, S 8, H B 225417, I/A 5 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: RENLOVI SL
Apoderado
- Alonso Ferre Enric
- Alonso Ferre Enric
- Caballero Zubicoa Jose Ramon
- Caballero Zubicoa Jose Ramon
- De Doria Cabot Xavier
- Esteve Marquet Victoria
- Funez Sobaberas Marc
- Funez Sobaberas Marc
- Gonzalez Dolz Xavier
- Gonzalez Dolz Xavier
- Sanchez Marti Meritxell
- Sanchez Marti Meritxell
- Solano Madariaga Josep Xavier
- Zurita Somolinos Juan Carlos
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43075 , F 1, S 8, H B 226607, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-08
Empresa: PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33227 , F 19, S 8, H B 226623, I/A 12 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Empresa: RENLOVI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36994 , F 144, S 8, H B 226607, I/A 20 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-08
Información de ESTEVE MARQUET VICTORIA
Mostramos los datos de ESTEVE MARQUET VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVE MARQUET VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos