GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
Informe ejecutivo de GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GES LAYETANA SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Consejero | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
Empresa: XADAY PROYECTOS Y APLICACIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- De Doria Cabot Xavier
- Fernandez Mas Alejandro
- Gallemi Torrellas Francesc
- Sanchez Marti Meritxell
- Zapater Dolz Jose Maria
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 101, S 8, H B 317797, I/A 11 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Consejero
- Castellsaguer Bellavista Antonio
- Costa Leon Jose
- De Doria Lagunas Pere A
- Gallemi Torrellas Francesc
- Llibre Canal Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37587 , F 139, S 8, H B 5018, I/A 54 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Consejero
- Castellsaguer Bellavista Antonio
- Costa Leon Jose
- Gallemi Torrellas Francesc
- Llibre Canal Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37587 , F 137, S 8, H B 5018, I/A 49 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Consejero
- Castellsaguer Bellavista Antonio
- Costa Leon Jose
- Gallemi Torrellas Francesc
- Llibre Canal Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 36, S 8, H B 5020, I/A 47 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Empresa: GESTVALIA TECNICS CONSTRUCCIO SL
Liquidador
- Gallemi Torrellas Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39379 , F 91, S 8, H B 343256, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: GESTVALIA TECNICS CONSTRUCCIO SL
Administrador Unico
- Gallemi Torrellas Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39379 , F 91, S 8, H B 343256, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: FONDO LAYETANA DE PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Gallemi Torrellas Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41298 , F 51, S 8, H B 82216, I/A 44 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Información de GALLEMI TORRELLAS FRANCESC
Mostramos los datos de GALLEMI TORRELLAS FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEMI TORRELLAS FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos