DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIO INMOBILIARIO FERIA 111 SL | Apoderado Mancomunado | 24/02/2020 | |
ACTIVIDADES GESTORAS SA | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 02/02/2017 |
ACTIVIDADES GESTORAS SA | Liquidador Solidario | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
UNFARGUI FINANCIERA SICAV | Consejero | 19/02/2009 | 08/07/2015 |
NUCLEO INMOBILIARIO SA | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
NUCLEO INMOBILIARIO SA | Secretario | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
NUCLEO INMOBILIARIO SA | Consejero | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
DINER INVERSION 2000 SICAV | Presidente | 27/07/2010 | 24/06/2013 |
DINER INVERSION 2000 SICAV | Consejero | 27/07/2010 | 24/06/2013 |
VINCULACIONES DE DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
Empresa: PATRIMONIO INMOBILIARIO FERIA 111 SL
Apoderado Mancomunado
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 68, S 8, H SE 46294, I/A 9 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-41
Empresa: ACTIVIDADES GESTORAS SA
Liquidador Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Empresa: ACTIVIDADES GESTORAS SA
Administrador Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Liquidador Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Empresa: ACTIVIDADES GESTORAS SA
Administrador Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 16 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-41
Empresa: DINERGLOBAL SICAV
Consejero
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13715 , F 179, S 8, H M 223648, I/A 24 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Empresa: NUCLEO INMOBILIARIO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Consejero
- Angulo Guerrero Carlos
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Empresa: DINERGLOBAL SICAV
Consejero
- Bueno Gil Luis
- Cervera Lizaur Juan Jose
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13715 , F 177, S 8, H M 223648, I/A 18 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: DINER INVERSION 2000 SICAV
Consejero
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
- Marazuela Cejudo Enrique
Presidente
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 195, S 8, H M 255115, I/A 21 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: NUCLEO INMOBILIARIO SA
Consejero
- Angulo Guerrero Carlos
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Presidente
Secretario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Empresa: NUCLEO INMOBILIARIO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin
- Fernandez De Argueso Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
VER MAS ACTOS
Información de DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BETHENCOURT ENRIQUEZ JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos