UNFARGUI FINANCIERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNFARGUI FINANCIERA SICAV
Nombres Anteriores
- DINERGLOBAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNFARGUI FINANCIERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNFARGUI FINANCIERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
Bernabe Barquin Jesus | Secretario No Consejero | 19/02/2009 | 22/05/2022 |
Echeveste Elosegui Fernando Maria | Consejero | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
Echeveste Elosegui Fernando Maria | Presidente | 02/04/2019 | 22/05/2022 |
Echeveste Elosegui Fernando Maria | Liquidador | 22/05/2022 | 22/05/2022 |
LASEMER AUDITORES SL | Auditor | 19/02/2009 | 22/05/2022 |
Martin Nieto Agustin | Vicesecretario No Consejero | 15/02/2016 | 22/05/2022 |
Piera Aristizabal Juan Alberto | Secretario | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNFARGUI FINANCIERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
- CESE DE "SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES" COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
- Resolución de fecha 6 de mayo de 2022 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se comunica que la sociedad UNFARGUI FINANCIERA SICAV SA ha sido dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13715 , F 165, S 8, H M 223648, I/A 1 M (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 31 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 9 de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 196, S 8, H M 223648, I/A 30 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 196, S 8, H M 223648, I/A 29 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 196, S 8, H M 223648, I/A 29 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28