PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
Informe ejecutivo de PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNFARGUI FINANCIERA SICAV | Secretario | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
UNFARGUI FINANCIERA SICAV | Consejero | 30/03/2016 | 22/05/2022 |
ALIANZA COMERCIAL UNYMOS SA | Apoderado Solidario | 31/07/2009 | 23/10/2017 |
ALIANZA COMERCIAL UNYMOS SA | Apoderado Mancomunado | 31/07/2009 | 23/10/2017 |
ALIANZA COMERCIAL UNYMOS SA | Consejero | 31/07/2009 | 20/08/2014 |
VINCULACIONES DE PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
Empresa: UNFARGUI FINANCIERA SICAV
Auditor
Consejero
- Echeveste Elosegui Fernando Maria
- Piera Aristizabal Juan Alberto
- Sarasketa Lacasa Diego
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Piera Aristizabal Juan Alberto
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 197, S 8, H M 223648, I/A 32 (22/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: DINERGLOBAL SICAV
Consejero
- Echeveste Elosegui Fernando Maria
- Echeveste Elosegui Francisco De Asis
- Piera Aristizabal Juan Alberto
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Piera Aristizabal Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 193, S 8, H M 223648, I/A 27 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-28
Empresa: ALIANZA COMERCIAL UNYMOS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 4, S 8, H AS 40133, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
Empresa: ALIANZA COMERCIAL UNYMOS SA
Apoderado Mancomunado
- Chamorro Gonzalez Jesus Maria
- Echeveste Elosegui Francisco De Asis
- Orejas Rodriguez-arango Gonzalo
- Piera Aristizabal Juan Alberto
Apoderado Solidario
- Chamorro Gonzalez Jesus Maria
- Echeveste Elosegui Francisco De Asis
- Orejas Rodriguez-arango Gonzalo
- Piera Aristizabal Juan Alberto
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 1, S 8, H AS 40133, I/A 1 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-33
Información de PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO
Mostramos los datos de PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERA ARISTIZABAL JUAN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos