ACTIVIDADES GESTORAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ACTIVIDADES GESTORAS SA
CIF A41132796
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ACTIVIDADES GESTORAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVIDADES GESTORAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 02/02/2017 |
De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin | Liquidador Solidario | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 02/02/2017 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Liquidador Solidario | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Administrador Unico | 15/01/2009 | 28/06/2010 |
ACTOS BORME DE ACTIVIDADES GESTORAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 17 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 66, S 8, H SE 13115, I/A 16 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-4-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: 14. Funcionamiento Junta Gral.-. 16. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 65, S 8, H SE 13115, I/A 15 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 65, S 8, H SE 13115, I/A 15 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 65, S 8, H SE 13115, I/A 15 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-41