NUCLEO INMOBILIARIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Nueva, 8
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social NUCLEO INMOBILIARIO SA
CIF A91049122
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUCLEO INMOBILIARIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUCLEO INMOBILIARIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Guerrero Carlos | Vicepresidente | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
Angulo Guerrero Carlos | Consejero | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin | Secretario | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
De Bethencourt Enriquez Jose Joaquin | Consejero | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Presidente | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Consejero | 08/08/2012 | 05/03/2015 |
Fernandez De Argueso Juan Manuel | Liquidador Unico | 05/03/2015 | 05/03/2015 |
ACTOS BORME DE NUCLEO INMOBILIARIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
- En el envio 67/12,Boletin 159 de 21-8-12, se publico como fecha de terminación de los cargos de Presidente,Vicepresidente y Secretario, la del 30-6-12, en vez de la del "30-06.17" que es la correcta.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 41, S 8, H SE 40352, I/A 5 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-4-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-41