CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
Informe ejecutivo de CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALETXE SL | Presidente | 26/12/2013 | |
BALETXE SL | Consejero | 26/12/2013 | |
BRONYMEC SA | Presidente | 27/11/2012 | |
BRONYMEC SA | Consejero | 27/11/2012 | |
BRONYMEC SL | Administrador Unico | 21/04/2009 |
VINCULACIONES DE CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 84, S 8, H SS 10071, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Empresa: BALETXE SL
Apoderado
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 74, S 8, H SS 35958, I/A 4 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
Empresa: BRONYMEC SA
Apoderado
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 83, S 8, H SS 10071, I/A 12 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-20
Empresa: BALETXE SL
Apoderado
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 73, S 8, H SS 35958, I/A 2 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Empresa: BALETXE SL
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
- Echeverria Calzacorta Maria Carmen
Presidente
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 71, S 8, H SS 35958, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Empresa: EREIKI XXI SL
Administrador Unico
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: EREIKI XXI SL
Administrador Unico
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
Empresa: EREIKI XXI SL
Administrador Solidario
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Iriondo Echeverria Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
Empresa: BRONYMEC SA
Apoderado
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 65, S 8, H SS 10071, I/A 10 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-20
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 64, S 8, H SS 10071, I/A 9 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-20
VER MAS ACTOS
Información de CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN
Mostramos los datos de CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTOBAL CENDOYA JOSE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos