EREIKI XXI SL - EXTINGUIDA
Municipio Elgoibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social EREIKI XXI SL
CIF B20723581
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Órgano Administración Administrador único
Propietario BRONYMEC SA
VINCULACIONES DE EREIKI XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EREIKI XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRONYMEC SA | Socio Unico | 23/01/2013 | 19/09/2013 |
Cristobal Cendoya Jose Agustin | Administrador Unico | 23/01/2013 | 19/09/2013 |
Cristobal Cendoya Jose Agustin | Administrador Solidario | 23/01/2013 | |
Iriondo Echeverria Jesus-maria | Administrador Solidario | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE EREIKI XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 6 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 154, S 8, H SS 18867, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-45-20