CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
Informe ejecutivo de CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALETXE SL | Consejero | 26/12/2013 | |
BRONYMEC SA | Consejero | 27/11/2012 |
VINCULACIONES DE CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 84, S 8, H SS 10071, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Empresa: BALETXE SL
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
- Echeverria Calzacorta Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 71, S 8, H SS 35958, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 64, S 8, H SS 10071, I/A 9 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-20
Información de CRISTOBAL ECHEVERRIA JON
Mostramos los datos de CRISTOBAL ECHEVERRIA JON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTOBAL ECHEVERRIA JON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos