CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
Informe ejecutivo de CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIM ADDITIVE SL | Administrador Solidario | 05/04/2022 | |
BALETXE SL | Apoderado | 01/04/2014 | |
BRONYMEC SA | Apoderado | 31/03/2014 | |
BALETXE SL | Secretario | 26/12/2013 | |
BALETXE SL | Consejero | 26/12/2013 | |
BALETXE SL | Apoderado Solidario | 26/12/2013 | |
BRONYMEC SA | Secretario | 27/11/2012 | |
BRONYMEC SA | Consejero | 27/11/2012 |
VINCULACIONES DE CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
Empresa: BIM ADDITIVE SL
Administrador Solidario
- Cristobal Etxeberria Ander
- Iriondo Gabilondo Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 8, S 8, H SS 44794, I/A 1 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
Secretario
- Cristobal Etxeberria Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 84, S 8, H SS 10071, I/A 14 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Empresa: BALETXE SL
Apoderado
- Cristobal Etxeberria Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 75, S 8, H SS 35958, I/A 5 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-20
Empresa: BRONYMEC SA
Apoderado
- Cristobal Etxeberria Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 83, S 8, H SS 10071, I/A 13 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-20
Empresa: BALETXE SL
Apoderado Solidario
- Cristobal Etxeberria Ander
- Echeverria Calzacorta Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 74, S 8, H SS 35958, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Empresa: BALETXE SL
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
- Echeverria Calzacorta Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Cristobal Etxeberria Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 71, S 8, H SS 35958, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Empresa: BRONYMEC SA
Consejero
- Cristobal Cendoya Jose Agustin
- Cristobal Echeverria Jon
- Cristobal Etxeberria Ander
Presidente
Secretario
- Cristobal Etxeberria Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 64, S 8, H SS 10071, I/A 9 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-20
Información de CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER
Mostramos los datos de CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTOBAL ETXEBERRIA ANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos