COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
Informe ejecutivo de COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL | Presidente | 02/02/2024 | |
PIENSOS COSTA SA | Consejero Delegado | 02/02/2024 | |
PIENSOS COSTA SA | Consejero | 02/02/2024 | |
GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL | Consejero Delegado | 02/02/2024 | |
GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL | Consejero | 02/02/2024 | |
PIENSOS COSTA SA | Presidente | 02/02/2024 | |
AVIENERGY RENOVABLES SL | Consejero | 20/12/2022 | |
AVIENERGY RENOVABLES SL | Secretario | 20/12/2022 | |
JACC CAPITAL SL | Socio Unico | 27/10/2022 | |
JACC CAPITAL SL | Administrador Unico | 27/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
Empresa: AVISERRANO SL
Secretario
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 96028, I/A 14 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-41
Empresa: PIENSOS COSTA SA
Consejero Delegado
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Consejero
- Costa Cerezuela Eduardo Enrique
- Costa Cerezuela Esther-pilar
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
- Costa Cerezuela Marta
- Esteban Lorenzo Jorge Ignacio
- Pujol Gonzalez Antonio
Presidente
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 204, S 8, H HU 2051, I/A 43 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Consejero Delegado
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Consejero
- Costa Cerezuela Eduardo Enrique
- Costa Cerezuela Esther-pilar
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
- Costa Cerezuela Marta
- Esteban Lorenzo Jorge Ignacio
- Pujol Gonzalez Antonio
Presidente
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 124, S 8, H HU 10115, I/A 10 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Administrador Unico
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 124, S 8, H HU 10115, I/A 10 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Administrador Unico
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 69, S 8, H HU 10115, I/A 8 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Consejero Delegado
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Consejero
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Esther
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 69, S 8, H HU 10115, I/A 8 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-22
Empresa: SERCOAVI RENOVABLES SL
Consejero
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
- Diaz Romero Carlos Cristobal
- RENOVABLES COSTA SL
- Serrano Sanchez Alfonso
Presidente
Secretario
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7322 , F 192, S 8, H SE137128, I/A 1 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: JACC CAPITAL SL
Administrador Unico
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4619 , F 43, S 8, H Z 70826, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-50
Empresa: JACC CAPITAL SL
Socio Único
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4619 , F 43, S 8, H Z 70826, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-50
Empresa: GLICOPEPTON BIOTECH SL
Apoderado
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
- Lopez Belmonte Encina Ivan Jorge
- Lopez-belmonte Encina Javier
- Lopez-belmonte Encina Juan
- Roca Masmitja Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43136 , F 129, S 8, H M 762257, I/A 2 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
VER MAS ACTOS
Información de COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO
Mostramos los datos de COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA CEREZUELA JORGE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos