LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 41
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 49
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA GADES SL | Representante | 22/12/2023 | |
RESIDENCIA BURJA SL | Representante | 24/03/2023 | |
R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2023 | |
R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL | Apoderado | 13/10/2022 | |
R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL | Presidente | 19/07/2022 | |
R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL | Consejero | 19/07/2022 | |
GLICOPEPTON BIOTECH SL | Apoderado | 01/04/2022 | |
NORBA INVERSIONES SL | Representante | 21/03/2022 | |
LOBELVIA INVERSIONES SL | Representante | 11/03/2022 | |
NORBEPA INVERSIONES SL | Representante | 10/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
Empresa: ENERVIT NUTRITION SL
Consejero
- Lopez Belmonte Encina Ivan Jorge
- Lopez-belmonte Encina Javier
Presidente
Secretario
- Lopez-belmonte Encina Javier
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34578 , F 6, S 8, H M 616862, I/A 11 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: RESIDENCIA GADES SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46076 , F 160, S 8, H M 809552, I/A 1 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: RESIDENCIA BURJA SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42665 , F 73, S 8, H M 754607, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: RESIDENCIA BURJA SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42665 , F 73, S 8, H M 754607, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artes Carpena Pedro
- Garcia De La Infanta Ruiz Jose Maria
- Lopez-belmonte Encina Javier
- Macias Hernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44081 , F 216, S 8, H M 723909, I/A 9 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: INVERSIONES BORBOLLON SL
Apoderado
- Lopez-belmonte Encina Javier
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 28, S 8, H M 508753, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: INVERSIONES BORBOLLON SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 28, S 8, H M 508753, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL
Apoderado
- Artes Carpena Pedro
- Garcia De La Infanta Ruiz Jose Maria
- Lopez-belmonte Encina Javier
- Macias Hernandez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40803 , F 64, S 8, H M 723909, I/A 4 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: R.U. STATUS EL CARMEN HUELVA SL
Consejero
Presidente
- Lopez-belmonte Encina Javier
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40803 , F 63, S 8, H M 723909, I/A 2 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: LOBEL Y LOSA DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez-belmonte Encina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28247 , F 48, S 8, H M 508754, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-BELMONTE ENCINA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos