COSTA CEREZUELA MARTA
Informe ejecutivo de COSTA CEREZUELA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COSTA CEREZUELA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL | Consejero | 02/02/2024 | |
PIENSOS COSTA SA | Consejero | 02/02/2024 | |
LLEIDATANA DEL MOTOR SA | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | |
LLEIDATANA DEL MOTOR SA | Apoderado Mancomunado | 09/05/2019 | |
CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | |
CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA | Apoderado Mancomunado | 08/05/2019 | |
AUTOJAPAN MOTOR CAR SL | Apoderado Solidario | 23/04/2019 | |
AUTOJAPAN MOTOR CAR SL | Apoderado Mancomunado | 23/04/2019 | |
ILERDAUTO SA | Apoderado Solidario | 21/03/2019 | |
ILERDAUTO SA | Apoderado Mancomunado | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE COSTA CEREZUELA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA CEREZUELA MARTA
Empresa: PIENSOS COSTA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 204, S 8, H HU 2051, I/A 43 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 124, S 8, H HU 10115, I/A 10 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: ILERDAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 64, S 8, H L 3649, I/A 40 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 6, S 8, H L 2727, I/A 26 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: LLEIDATANA DEL MOTOR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 82, S 8, H L 2613, I/A 25 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-25
Empresa: CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 5, S 8, H L 2727, I/A 24 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-25
Empresa: AUTOJAPAN MOTOR CAR SL
Apoderado Mancomunado
- Boneu Vazquez Maria Del Pilar
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- Costa Menen Carlos
- Lamolla Lamenca Alfonso
Apoderado Solidario
- Boneu Vazquez Maria Del Pilar
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- Costa Menen Carlos
- Lamolla Lamenca Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 68, S 8, H L 31354, I/A 2 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-25
Empresa: LLEIDATANA DEL MOTOR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 82, S 8, H L 2613, I/A 24 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-25
Empresa: ILERDAUTO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 63, S 8, H L 3649, I/A 37 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-25
Empresa: CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 203, S 8, H L 2727, I/A 22 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-25
VER MAS ACTOS
Información de COSTA CEREZUELA MARTA
Mostramos los datos de COSTA CEREZUELA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA CEREZUELA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos