COSTA CASAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de COSTA CASAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE COSTA CASAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS NORAY SL | Socio Unico | 23/01/2020 | |
SUMINISTROS NORAY SL | Administrador Unico | 23/01/2020 | |
INDUSTRIAL QUIMICA KEY SA | Apoderado | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE COSTA CASAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA CASAS JOSE MARIA
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Esther
- Costa Cerezuela Jorge Antonio
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 69, S 8, H HU 10115, I/A 8 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-22
Empresa: INMOBAJOCINCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 224, S 8, H HU 7228, I/A 4 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-22
Empresa: PIENSOS COSTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 32, S 8, H HU 2051, I/A 41 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-22
Empresa: ILERDAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 64, S 8, H L 3649, I/A 40 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: CENTRO DE AUTOMOCION LLEIDA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- Costa Cerezuela Marta
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 6, S 8, H L 2727, I/A 26 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: LLEIDATANA DEL MOTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo Lorenzo
- Costa Casas Jose Maria
- Costa Cerezuela Francisco
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 83, S 8, H L 2613, I/A 27 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: SILOS DEL EBRO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Costa Casas Eduardo
- Costa Casas Jose Maria
- GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL
- Sancho Diego Alejandro
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 37, S 8, H Z 8154, I/A 14 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Empresa: PIENSOS COSTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Costa Casas Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 32, S 8, H HU 2051, I/A 40 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-22
Empresa: ABASTECIMIENTOS JOMACO SL
Administrador Mancomunado
- Costa Casas Jose Maria
- Dominguez Martin Lorenzo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 195, S 8, H GC 54715, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-35
Empresa: SUMINISTROS NORAY SL
Administrador Unico
- Costa Casas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 87, S 8, H GC 56603, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-35
VER MAS ACTOS
Información de COSTA CASAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de COSTA CASAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA CASAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos